Shinwa Wise Holdings株式会社の企業情報
Shinwa Wise Holdings株式会社は1989年設立で東京都中央区に本店を置く会社です。
業種はサービス業に属しており、東証スタンダードに上場しています。
決算日は5月31日で、UHY東京監査法人が金融商品取引法監査を担当しています。
基本情報
- 証券コード
- 2437
- 本店所在地
-
〒104-0028
東京都中央区八重洲2丁目1-1YANMARTOKYO
最寄りの連絡場所:東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング
- URL
- https://www.shinwa-art.com/
- 決算月
- 5月決算
- 業種区分
- [情報通信・サービスその他] > [サービス業]
- 上場市場
- 設立年月
-
1989年06月 (36年目)
業種206位 全体2,591位 - 最新の四半期/有価証券報告書
- 四半期報告書-第35期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29)
- 会計基準
- [日本基準]
- コーポレートガバナンス形態
- [監査役設置会社]
- 報告セグメント
-
アート関連事業
その他事業
会計監査人情報
法人が商号変更している場合は最新の法人名で表記されています。
会計監査人
会計監査人及びメンバーファームへの報酬
監査人への監査報酬(百万円)
24
業種352位
全体2,962位
メンバーファームへの監査報酬(百万円)
データなし
監査人への非監査報酬(百万円)
データなし
メンバーファームへの非監査報酬(百万円)
データなし
財務情報(β版)
会計基準の差異を無視して各社の開示情報の中から相当と判断した項目を対象に集計しています。
順位はデータなしを除いて計算していますが、XBRLの標準タグを用いずに独自の拡張タグを使って開示している会社についてはデータを取得できていませんのでご注意ください。
売上高(百万円)
当期利益(百万円)
純資産(百万円)
総資産(百万円)
営業CF(百万円)
投資CF(百万円)
221
財務CF(百万円)
16
現金及び現金同等物(百万円)
FCF(百万円)
EPS(円)
37.49
業種297位
全体2,498位
PER(倍)
14.56
ROE(%)
11.42
業種244位
全体1,145位
決算日 | 期間 | 単体/連結 | 会計基準 | 売上高(百万円) | 当期利益(百万円) | 純資産(百万円) | 総資産(百万円) | 営業CF(百万円) | 投資CF(百万円) | 財務CF(百万円) | 現金及び現金同等物(百万円) | FCF(百万円) | EPS(円) | PER(倍) | ROE(%) |
2023-05-31 | FY | 連結 | 日本基準 | 3,647 | 373 | 3,555 | 5,054 | 852 | 221 | 16 | 2,273 | 1,074 | 37.49 | 14.56 | 11.42 |
2022-05-31 | FY | 連結 | 日本基準 | 2,629 | 144 | 3,023 | 4,158 | 554 | 42 | -104 | 1,185 | 597 | 16.13 | 38.19 | 6.04 |
2021-05-31 | FY | 連結 | 日本基準 | 2,813 | 23 | 1,781 | 3,239 | 758 | -17 | -579 | 345 | 741 | 3.29 | 125.53 | 1.32 |
上場企業本体の従業員の状況
株主構成
大株主の所有状況(株式数、持株比率)
上位10株主の持株比率合計は46.67%です。
所有者別構成(単元数、持株比率)
適時開示/企業情報開示
日時
タイトル
2024-09-18 18:45
2024-09-10 15:00
2024-09-06 18:00
2024-09-03 15:00
2024-09-02 16:30
2024-08-30 17:00
法人情報変更履歴
上場市場ヒストリー
市場
期間
異動理由等
東証JASDAQスタンダード
2005-04-05 〜 2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜 現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
役員の一覧
役職 | 氏名 | 生年 | 任期 | 所有株式数 |
---|---|---|---|---|
取締役社長代表取締役 | 倉田 陽一郎 | 1965年 | (注)4 |
普通株式 413,712 |
取締役会長 | 伊勢 彦信 | 1929年 | (注)4 |
普通株式 1,814,475 |
取締役 | 秋元 之浩 | 1967年 | (注)4 |
普通株式 510,732 |
取締役 | 岡崎 奈美子 | 1966年 | (注)4 |
普通株式 25,200 |
取締役 | 高橋 健治 | 1977年 | (注)4 | |
取締役 | 張 志軍 | 1971年 | (注)4 | |
取締役 | 長田 忠千代 | 1956年 | (注)4 | |
取締役 | 山本 晋平 | 1973年 | (注)4 | |
常勤監査役 | 高橋 隆敏 | 1970年 | (注)5 |
普通株式 24,100 |
監査役 | 大谷 恭子 | 1950年 | (注)6 | |
監査役 | 木内 孝胤 | 1966年 | (注)6 |
(注)1.2020年3月26日開催の取締役会において、倉田陽一郎が代表取締役社長に選任されました。
2.取締役張志軍、取締役長田忠千代及び取締役山本晋平は、社外取締役であります。
3.監査役高橋隆敏、監査役大谷恭子及び監査役木内孝胤は、社外監査役であります。
4.2023年8月28日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2022年8月29日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
6.2023年8月28日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
有価証券報告書
企業の概況
事業の状況
タブを選択してください
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
ガバナンス
人材の育成及び社内環境整備に関する方針
リスク管理
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績
事業等のリスク
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
経営上の重要な契約等
研究開発活動
設備の状況
提出会社の状況
タブを選択してください